唐桥唐桥,中共党员,四川省委党校研究生学历,曾任宜宾机器厂副厂长,四川宜宾五粮液团体公司党委书记、董事长,五粮液股份公司党委书记、董事等职务,现任五粮液团体有限公司光荣董事长。人物手刺中文名唐桥性别男
唐桥 唐桥,中共党员,四川省委党校研究生学历,曾任宜宾机器厂副厂长,四川宜宾五粮液团体公司党委书记、董事长,五粮液股份公司党委书记、董事等职务,现任五粮液团体有限公司光荣董事长。 人物手刺
人物履历1972年04月至1974年10月,在南溪县大观公社当知青。 1974年10月至1977年11月,在成都工业学院机器系学习。 1977年11月至1981年11月,担任宜宾机器厂技术员。 1981年11月至1983年09月,担任宜宾地区经委工作员。 1983年09月至1988年11月,担任宜宾地区计经委生产科、筹划科副科长。 1985年至1987年,下派到宜宾机器厂,担任副厂长。 1988年11月至1989年04月,担任宜宾地区计经委筹划科科长。 1989年04月至1994年01月,担任宜宾地区统计局副局长、党构成员。 1992至01月至1993年11月,下派到宜宾纸机厂,担任厂长、副书记。 1994年01月至1995年05月,担任宜宾地区计委主任、党委书记,地区物价局局长、党组书记,地区资源办主任。 2002年08月至2004年07月,在四川省委党校地厅级干部现代管理研究生班学习。 2007年03月,担任四川省宜宾五粮液团体有限公司董事、总裁、党委副书记,宜宾五粮液股份有限公司董事长。 2010年06月至2011年10月,担任四川省宜宾五粮液团体有限公司董事长、党委副书记,宜宾五粮液股份有限公司董事长。 2011年11月17日,担任四川省宜宾五粮液团体有限公司董事长、宜宾五粮液股份有限公司党委书记。 2012年09月,兼任四川省宜宾普什团体有限公司董事长。 2012年12月起,不再兼任宜宾五粮液酒类贩卖有限责任公司董事长。 2017年03月22日,卸任五粮液团体有限公司董事长。 |
2022-08-07
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-08-06
评论